NORWICH ROWING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operating as a rowing club, providing opportunities and the provision of boats and equipment and organisation for the sport of rowing and related activities for the inhabitants, members and others, of Norwich and its environs. The club operates from Whitlingham Boathouses, Norwich, is affiliated to British Rowing. Members row for competition and recreation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Povey | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
James Burrows | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Lister | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Clive Bound | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £70.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £51.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE SPORT OF ROWING INCLUDING SCULLING AND RELATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT AND PARTICIPATION OF THE COMMUNITY OF NORWICH AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NORWICH ROWING CLUB
WHITLINGHAM LANE
TROWSE
NORWICH
NR14 8TR
- Ffôn:
- 07714064956
- E-bost:
- secretary.norwichrc@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window