Dogfen lywodraethu UNION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 517324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 FEB 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 JUN 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 MAR 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 FEB 2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19 OCT 2016 as amended on 29 Dec 2023 as amended on 02 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE BIBLICAL AND MISSIONARY TRAINING FOR MEN AND WOMEN WHO HAVE COMMITTED THEMSELVES TO GOD FOR SERVICE ANYWHERE IN THE WORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM, OVERSEAS AND SOUTH WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.