ymddiriedolwyr UNION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 517324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sam Ko | Cadeirydd | 05 April 2011 |
|
|
||||
Daniel Henderson | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Dr Ernest Edem Edifor | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Sung-Joo Kim | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
TREVOR ARCHER | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|||||
Ki Il Kim | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|
||||
Dr Gwenfair Adams | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Yun Lee | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Dr Myung Chul Shin | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Rev Stephen Mark Levy | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|||||
Rev Dr Douglas Birdsall | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
REV MIKE TINDALL | Ymddiriedolwr | 08 August 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.