GOLDSMITHS STUDENTS' UNION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Goldsmiths Students' Union is a democratic and charitable organisation that works independently from Goldsmiths, University of London to represent and support students. With four Full-Time Officers that help steer the union as representatives and trustees, and numerous Part-Time representative positions that help direct how the SU is organised, we aim to be as democratic and student-led as we can.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£2,883,593
Roddion a chymynroddion | £1.63m | |
Weithgareddau elusennol | £814.94k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £443.24k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,016,687
Codi arian | £509.03k | |
Weithgareddau elusennol | £2.51m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £509.03k | |
Gwariant elusennol | £2.51m |
Pobl

73 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lewisham
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1151581 GOLDSMITHS STUDENTS' UNION
- 08 Mehefin 2021: CIO registration
- GSU (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail Mensah | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||||||||
Shada Abdalqader | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||||||||||
Nour Matar | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||||||||
Gammorah Gibson | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||||||||
Luca Di Mambro Moor | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||||||||||
Levante Bauer | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||||||||||
Kofi Siaw | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||||||||||
Pradeep Thatai | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||||||||||
Stephen William Spencer Norton | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.24m | £2.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04m | £3.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.52m | £1.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £401.41k | £443.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £320.44k | £814.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £2.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £413.36k | £509.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £25.22k | £34.53k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £483.08k | £451.84k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £170.33k | £193.02k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Awst 2024 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Awst 2024 | 75 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mehefin 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mehefin 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 08 Jun 2021 as amended on 08 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE UNION ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT GOLDSMITHS? COLLEGE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 3.1 PROVIDING OPPORTUNITIES FOR THE EXPRESSION OF STUDENT OPINION AND ACTIVELY REPRESENTING THE INTEREST OF STUDENTS; 3.2 ACTING AS A CHANNEL OF COMMUNICATION IN DEALING WITH GOLDSMITHS? COLLEGE AND OTHER EXTERNAL BODIES; 3.3 PROMOTING THE WELFARE OF STUDENTS AT GOLDSMITHS? COLLEGE; 3.4 FACILITATING THE SOCIAL, RECREATIONAL, CULTURAL, SPORTING AND EDUCATIONAL INTERESTS OF ITS MEMBERSHIP, THROUGH PROVIDING SERVICES AND SUPPORT FOR ITS MEMBERS; AND 3.5 WORKING WITH OTHER STUDENTS? UNIONS AND AFFILIATED BODIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GOLDSMITHS STUDENTS' UNION
DIXON ROAD
NEW CROSS
LONDON
SE14 6NW
- Ffôn:
- 02077172511
- E-bost:
- welcome@goldsmithssu.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window