Ymddiriedolwyr THE RICHARD WHITEHEAD FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1194726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARK PETER FOSBROOK Cadeirydd 22 January 2021
Dim ar gofnod
James Philip Dixon Ymddiriedolwr 30 January 2025
Dim ar gofnod
Helen Jeremiah Ymddiriedolwr 30 January 2025
KATIE PIPER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Lane Ymddiriedolwr 30 January 2025
Dim ar gofnod
Amanda Clewes Ymddiriedolwr 18 October 2024
Dim ar gofnod
Claire Fiona Buckle Ymddiriedolwr 02 December 2023
BRITISH INSPIRATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ABILITY SOCIAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Andrew Whitaker Ymddiriedolwr 02 December 2023
Dim ar gofnod
Rachel Ashton Ymddiriedolwr 25 September 2022
Dim ar gofnod
David Michael Howells Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
Kate Emma Naish Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
Tracey Cox Smyth Ymddiriedolwr 08 December 2021
Dim ar gofnod
Richard Whitehead MBE Ymddiriedolwr 22 January 2021
Dim ar gofnod