Dogfen lywodraethu FRIENDS OF ROCHDALE ART GALLERY
Rhif yr elusen: 517566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 JULY 1974 AS AMENDED 8 FEBRUARY 1982, 14 FEBRUARY 1983, 20 FEBRUARY 1984, 24 FEBRUARY 1985. AS AMENDED ON 10/02/2015 as amended on 09 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE ROCHDALE DISTRICT ART GALLERY THROUGH THE ACTIVITIES OF THE GROUP OF FRIENDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.