ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CORNWORTHY
Rhif yr elusen: 1193481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James Derek Barlow | Cadeirydd | 08 July 2020 | ||||||
Sarah June Prime | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Michael Ian James Hasler | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
Jill Elizabeth Reid | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
Keith Vincent Ronson | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
Pauline Susan Pitman BA | Ymddiriedolwr | 15 April 2010 |
|
|
||||
Caroline Ann Hunt | Ymddiriedolwr | 12 April 2005 |
|
|||||
Marilyn Mary-Jane Fry | Ymddiriedolwr | 08 April 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.