ymddiriedolwyr CARDIFF AND EAST GLAMORGAN GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 517580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERYL CRISP | Cadeirydd | 29 May 2013 |
|
|||||
Sophie Gregory | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Suzanne Hurst | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Siaran Morgan-Lloyd | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Judith Turnbull | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
JUDITH ANDERSON | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|||||
DIANE NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
JANE RAPSON | Ymddiriedolwr | 18 June 2014 |
|
|
||||
Susan Thomas | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
|
||||
JUDITH MARY LATHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Heather HERN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.