Hanes ariannol BRECON MOUNTAIN RESCUE TEAM

Rhif yr elusen: 517732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £86.22k £53.00k £92.07k £403.22k £198.62k
Cyfanswm gwariant £70.98k £34.84k £61.19k £60.77k £68.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.32k N/A £1.31k N/A N/A