ymddiriedolwyr EBBSFLEET GARDEN CITY TRUST
Rhif yr elusen: 1201387
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Mary Hart | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||||
Sam Bott | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||
David James Mote | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|||||||
Valerie Ellen Le Vaillant | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|||||||
Rev Penny Marsh BTh | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||||
MELANIE LAY | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||
PHILLIP MILES | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||
Peter Bolton | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.