Ymddiriedolwyr FARNHAM LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1194104

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Moran-Smith | Cadeirydd | 20 September 2023 |
|
|
||||
Alyson Helen Gail Deadman | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Richard Keith Fellows | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Langton | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
John Peter Raymond Prevost | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Michael Rory Ellis | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Raymond Edwin Richard Brown | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.