FARNDON BAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides opportunities for persons to learn or advance their playing of a brass or other instrument. Provides tuition by the running of a Junior Band and the loan of instruments. Giving public performances to assist the fund raising of other organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Halton
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Wirral
- Wrecsam
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 1986: Cofrestrwyd
- FARNDON AND DISTRICT BRASS BAND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY PAUL PUGH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amy Ruth Leather | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
Michael Trevor-Barnston | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Joan Bellis | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
ROLAND STEPHEN TWYDELL | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
||||
KENNETH WINSTON BURNINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
GILLIAN WAYNE | Ymddiriedolwr | 31 August 2011 |
|
|
||||
PHILIP BUCKLEY MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KARI KERR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN HOWARD REEVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.38k | £1.87k | £2.63k | £4.34k | £10.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.03k | £2.03k | £4.38k | £5.30k | £7.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/03/1985 AS AMENDED ON 22/05/1986 AS AMENDED ON 29/09/1994 AS AMENDED ON 09/10/2003 AS AMENDED ON 13/05/2004 AS AMENDED ON 19/05/2011 AS AMENDED ON 17/05/2012
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE MUSICAL ARTS AND PRIMARILY THE ART OF BRASS BAND PLAYING, TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND SIMILAR ACTIVITIES, AND, SUBJECT TO THE AGREEMENT OF THE MANAGEMENT COMMITTEE, TO ASSIST OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 Inveresk Road
Tilston
MALPAS
SY14 7ED
- Ffôn:
- 01244383174
- E-bost:
- info@farndonband.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window