ymddiriedolwyr INDIVIDUAL TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD
Rhif yr elusen: 1194681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Robert Hughes | Cadeirydd | 04 June 2021 |
|
|||||
Gary Nicholas Eady | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Kirstie Angela Thomas | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Alison Evans | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|||||
Stephen Saunders | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|||||
Daniel David Brookbank | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.