Hanes ariannol AGE CONCERN BLACKPOOL AND DISTRICT

Rhif yr elusen: 518015
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £865.52k £877.58k £748.43k £728.02k £0
Cyfanswm gwariant £819.10k £927.74k £813.86k £789.84k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £10.46k £13.89k £15.94k £10.63k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £202.33k £219.48k £259.56k £229.38k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £591.12k £580.47k £403.10k £424.17k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.06k £1.97k £820 £518 N/A
Incwm - Arall £60.56k £61.78k £69.02k £63.33k N/A
Incwm - Cymynroddion £7.07k £2.00k £0 £1.42k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £658.18k £785.91k £672.51k £636.75k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £67.81k £9.84k £6.82k £4.80k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £39.33k £41.29k £41.59k N/A