Hanes ariannol NORTH YORKSHIRE FORUM FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS
Rhif yr elusen: 518117
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.43m | £1.19m | £390.65k | £483.50k | £480.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.38m | £528.97k | £531.85k | £413.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.94k | £50.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.64k | £14.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.35m | £1.10m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.66k | £23.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £1.34m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.86k | £11.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £555.41k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.