Hanes ariannol MERSEYSIDE AND DISTRICT MISSIONARY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 518120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.46k £28.61k £28.09k £22.37k £21.80k
Cyfanswm gwariant £57.47k £41.64k £96.18k £51.13k £42.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A