Ymddiriedolwyr FRIENDS OF PERSHORE HOSPITAL

Rhif yr elusen: 1195814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Karen Jane Hodges Cadeirydd 05 August 2019
Dim ar gofnod
Julie Nina Everett Ymddiriedolwr 30 November 2024
Dim ar gofnod
Deborah Jane Hakesley Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Janet Susan Garratt Ymddiriedolwr 15 September 2021
Dim ar gofnod
John Christopher Nixon Ymddiriedolwr 17 May 2021
Dim ar gofnod
Susan Stainton Ymddiriedolwr 01 December 2020
Dim ar gofnod
Linda Mary Hamlin Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Dr JUDITH MARY DALE Ymddiriedolwr 01 January 2009
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF THE ABBEY CHURCH OF THE HOLY CROSS PERSHORE
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF PERSHORE ABBEY CIO
Derbyniwyd: Ar amser