THE PAY IT FORWARD VOUCHER SCHEME

Rhif yr elusen: 1196690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing evouchers to supporting organisations and the person in need so the person in need can buy food, groceries, toiletries, non-alcoholic drink, clothing . All evouchers are tracked. They can't be exchanged for alcohol or tobabcco.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 22 June 2024

Cyfanswm incwm: £2,286
Cyfanswm gwariant: £1,910

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Tachwedd 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • PAY IT FORWARD VOUCHER SCHEME (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Theresa M Feetenby Cadeirydd 13 November 2021
Dim ar gofnod
Rob Steadman Ymddiriedolwr 08 September 2024
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 22/06/2022 22/06/2023 22/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.75k £2.13k £2.29k
Cyfanswm gwariant £806 £2.00k £1.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 22 Mehefin 2024 11 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 22 Mehefin 2024 11 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 22 Mehefin 2023 18 Mehefin 2024 57 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 22 Mehefin 2023 18 Mehefin 2024 57 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 22 Mehefin 2022 02 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 22 Mehefin 2022 02 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
229 THE SYCAMORES
MILTON
CAMBRIDGE
CB24 6ZD
Ffôn:
07895199028