UNIVERSITY OF THE THIRD AGE LEEDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
U3A Leeds is devoted to lifelong learning, providing opportunities for those in the Leeds area no longer in full time employment to share skills and interests by learning together. We hold fortnightly general meetings, usually with a speaker, and have special interest groups where members can share their knowledge, skills, and experiences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 12 Ionawr 1987: Cofrestrwyd
- U 3 A (Enw gwaith)
- UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (LEEDS BRANCH) (Enw blaenorol)
- UNIVERSITY OF THE THIRD AGE LEEDS (U3A LEEDS) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Karen Frood | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Suzanne Higginbotham | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
John Andrew Thurston | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Linda Anne Greenland | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Janet Christine Powell | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
MAX EDWARD RICHARD DUDLEY | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Gary Alan Thurston | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
Josephine Karen Turner | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.75k | £6.41k | £16.20k | £29.31k | £33.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.76k | £6.22k | £18.93k | £27.60k | £29.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JUL 1986 AS AMENDED ON 21 JAN 2003 AS AMENDED ON 22 FEB 2005 AS AMENDED ON 14 FEB 2006 AS AMENDED ON 08 MAR 2011 AS AMENDED ON 08 MAR 2012 AS AMENDED ON 22 MAY 2018 AS AMENDED ON 29 SEP 2020 as amended on 20 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
The charity’s object is the advancement of education, and, in particular, the education of older people and those who are retired from full-time work, by all means, including associated activities conducive to learning and personal development in Leeds and the surrounding areas.
Maes buddion
LEEDS AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOORALLERTON SPORTS & SOCIAL CENTRE
STONEGATE ROAD
LEEDS
LS17 6EL
- Ffôn:
- 07951455020
- E-bost:
- secretary@u3aleeds.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window