THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NEOTS WITH EYNESBURY

Rhif yr elusen: 1195248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religion - the Church of England parish covering the greater part of the town of St Neots that lies east of the River Great Ouse.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £128,616
Cyfanswm gwariant: £149,442

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 204938 ST NEOTS BELL ROPE CHARITY
  • 20 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206540 CHATTERIS CHARITY
  • 20 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206542 SMITHS CHARITY
  • 20 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206537 REVEREND JOHN GREEN TRUST
  • 20 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 206539 EMILY ANNE DAY TRUST
  • 21 Gorffennaf 2021: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST NEOTS WITH EYNESBURY PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Andrew Paul Hutchinson Cadeirydd 01 March 2020
THE WORKHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WYE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM MEDLAND'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH EAYRE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HOLLANDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DRYDEN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
EMMA J HIDE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOAN CROMWELLS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
C P ROWLEY CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM LUFF ANDERSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MUSGRAVE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Marion Ann Catmull Ymddiriedolwr 28 April 2024
C P ROWLEY CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DRYDEN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
EMMA J HIDE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH EAYRE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM MEDLAND'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MUSGRAVE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORKHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WYE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HOLLANDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOAN CROMWELLS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM LUFF ANDERSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
David John Wells Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Stephen Gill Ymddiriedolwr 03 April 2022
OUSE VALLEY CHORUS
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Gabriel Senyo Amable Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Godfrey Gordon Wilson Ymddiriedolwr 03 April 2022
Dim ar gofnod
Andrew William Isaac Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Tara Celeste Skey Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Angela Joyce Robertson Ymddiriedolwr 12 May 2021
Dim ar gofnod
Christine Miles Ymddiriedolwr 01 March 2020
MUSGRAVE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM LUFF ANDERSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORKHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WYE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM MEDLAND'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH EAYRE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HOLLANDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DRYDEN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
EMMA J HIDE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOAN CROMWELLS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
C P ROWLEY CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony Phillip Hopwood Ymddiriedolwr 01 March 2020
MUSGRAVE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM LUFF ANDERSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORKHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WYE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM MEDLAND'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH EAYRE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HOLLANDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DRYDEN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
EMMA J HIDE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOAN CROMWELLS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
C P ROWLEY CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
CAROL PATRICIA WAY Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
Peter Rufus Raggatt Ymddiriedolwr 01 March 2020
THE FRIENDS OF ST NEOTS PARISH CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Catherina Elizabeth Griffiths Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
David Frank Read Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
VALERIE ANN FREEMAN Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
PHILIP RICHARD BARRETT Ymddiriedolwr 01 March 2020
NEWTON'S AND HATLEY'S SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
JACQUELYN MARY ISAAC Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
Christian Robb Laughton Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
Helen Bloxham Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £133.84k £128.62k
Cyfanswm gwariant £120.65k £149.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE PARISH OFFICE
CHURCH STREET
ST. NEOTS
PE19 2BU
Ffôn:
01480370312