ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NEOTS WITH EYNESBURY
Rhif yr elusen: 1195248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Paul Hutchinson | Cadeirydd | 01 March 2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
David John Wells | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Godfrey Gordon Wilson | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Gill | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr Gabriel Senyo Amable | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev William James Andrew Henry Lyon Tupman | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew William Isaac | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Judith Margaret McAteer | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lynn Burnell | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara Celeste Skey | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Joyce Robertson | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Helene Louise Tame | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROL PATRICIA WAY | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
JACQUELYN MARY ISAAC | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Robb Laughton | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Bloxham | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
David Frank Read | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VALERIE ANN FREEMAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Rufus Raggatt | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIP RICHARD BARRETT | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherina Elizabeth Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Miles | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Phillip Hopwood | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.