Ymddiriedolwyr THE DODS
Rhif yr elusen: 1195584

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCES MARJORIE TELFORD | Cadeirydd | 22 August 2021 |
|
|
||||
William George Irvine | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Ann Bussey | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Ian Maxwell Robinson | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Craig John Hewlett | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Kenneth Hitchings | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Dr Andrew Richard Raymond Telford | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|||||
Jonathan Smallridge | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Catherine Ann Hamilton | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.