SANSKRIT TEXT SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The STS works to advance the education of the public in Oxford and across the UK and South Asia on the historic, cultural, and intellectual traditions of the Hindus, Buddhists, and Jains from Asia, particularly but not exclusively, literary and intellectual works composed in Sanskrit and related languages and to support students and scholars working on them in the UK and South Asia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Hong Kong
- India
- Nepal
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anupam Kumar Suman | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR DIWAKAR NATH ACHARYA | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Dr BIHANI SARKAR | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
DR JOHN LOWE | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Dr GILLIAN EVISON | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Ionawr 2025 | 447 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Ionawr 2025 | 447 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE STS IS BEING SET UP TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN OXFORD AND ACROSS THE UK AND SOUTH ASIA ON THE HISTORIC, CULTURAL, AND INTELLECTUAL TRADITIONS OF THE HINDUS, BUDDHISTS, AND JAINS FROM ASIA, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, LITERARY AND INTELLECTUAL WORKS COMPOSED IN SANSKRIT LANGUAGE AND TO SUPPORT STUDENTS AND SCHOLARS WORKING ON SANSKRIT TEXTS IN THE UK AND SOUTH ASIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 Banbury Road
KIDLINGTON
OX5 1AH
- Ffôn:
- 01865848701
- E-bost:
- Sannskrittextsociety@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window