ymddiriedolwyr COPING WITH CANCER - NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1196837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Louise Smith | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||||||||
Sarah Maree Carnegie | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||||||||
Robert John Eldon | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||||||||
DAVID HODGSON | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|||||||||||
Fiona Holdsworth | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|||||||||||
PHILIP HODGSON | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||||||||
Gary Shewan | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|||||||||||
Andrew Preacher | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|||||||||||
Jenny Palmer | Ymddiriedolwr | 10 August 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.