Hanes ariannol JAMIA GHOSIA ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 518757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £145.27k £160.21k £226.85k £193.04k £228.54k
Cyfanswm gwariant £104.89k £93.64k £97.51k £100.38k £112.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A