Hanes ariannol STANDISH COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 518764
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.63k | £19.26k | £19.60k | £23.82k | £15.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.47k | £501 | £21.12k | £9.90k | £6.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.