Hanes ariannol HOMESTART ST HELENS
Rhif yr elusen: 518772
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.22k | £129.41k | £128.05k | £129.03k | £115.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.49k | £131.46k | £134.61k | £135.50k | £135.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £104.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.