THE HANDY TRUST

Rhif yr elusen: 1196602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO HELP ADVANCE THE EDUCATION OF AND PROVIDE COUNSELLING TO YOUNG PERSONS IN THE PARISH OF HYTHE, DIBDEN AND MARCHWOOD, HAMPSHIRE SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS RESPONSIBLE MEMBERS OF SOCIETY.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £116,880
Cyfanswm gwariant: £120,890

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1141845 HYTHE YOUTH CLUB
  • 26 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1088295 THE HANDY TRUST
  • 16 Tachwedd 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
TREVOR DOUGLAS HANMORE Cadeirydd 16 November 2021
Dim ar gofnod
Philip Dowd Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Laurence Timothy Parsons Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Nigel Franklain Pyne Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
Deborah Pyne Ymddiriedolwr 20 September 2022
Dim ar gofnod
Sean Cullen Ymddiriedolwr 01 December 2021
Waterside Community Fund
Derbyniwyd: Ar amser
John Frederick Case Ymddiriedolwr 16 November 2021
MARCHWOOD YOUTH CLUB STEERING GROUP
Received: 1 day late
Malcolm Spencer WADE Ymddiriedolwr 16 November 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £194.78k £116.88k
Cyfanswm gwariant £88.71k £120.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £24.81k £44.66k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.57k £7.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 13 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 13 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE GROVE
25 ST. JOHN STREET
HYTHE
The Grove
25 St John's Street
Hythe
Ffôn:
02382544049