ORPHAN APPEAL

Rhif yr elusen: 1197288
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 135 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The relief of poverty and hardship among orphans and vulnerable children anywhere in the world by providing financial support, education, healthcare, clothes, house building, other urgent needs and other such charitable services as the trustees may from time to time think fit.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023

Cyfanswm incwm: £37,265
Cyfanswm gwariant: £21,201

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Algeria
  • Bangladesh
  • Pakistan
  • Syria
  • Twrci
  • Yemen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Rhagfyr 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BRAHIM ZAIDI Ymddiriedolwr 01 March 2025
Dim ar gofnod
Dana Mohamed Rasol Ymddiriedolwr 12 December 2023
Dim ar gofnod
Noureddine Guendouz Ymddiriedolwr 12 November 2023
Dim ar gofnod
Dr ABDULRAHMAN MESSAOUD ZAIDI Ymddiriedolwr 30 March 2021
CHELSEA MUSLIM COMMUNITY HUB
Derbyniwyd: 17 diwrnod yn hwyr
Ismail Zaidi Ymddiriedolwr 30 March 2021
Dim ar gofnod
Bou-Baker Hachemi-Rachedi Ymddiriedolwr 30 March 2021
Dim ar gofnod
Rasheda ZAHER-DRAEY Ymddiriedolwr 30 March 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.27k
Cyfanswm gwariant £21.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.31k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 135 diwrnod
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 135 diwrnod
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 30 Gorffennaf 2024 215 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 30 Gorffennaf 2024 215 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
44 UPPER DARTREY WALK
WORLD'S END ESTATE
LONDON
SW10 0EN
Ffôn:
07578310672