Hanes ariannol CATALYST SCIENCE DISCOVERY CENTRE AND MUSEUM TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 518850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.26m £614.28k £529.56k £570.96k £606.23k
Cyfanswm gwariant £523.29k £464.87k £604.61k £711.27k £739.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £170.60k £6.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.08m £594.84k £309.79k £233.75k £224.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £44.59k £3.19k £74.33k £110.81k £125.27k
Incwm - Weithgareddau elusennol £113.81k £10.73k £145.44k £226.41k £256.66k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £22.08k £5.52k £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £470.63k £440.56k £563.49k £616.73k £646.67k
Gwariant - Ar godi arian £52.66k £24.31k £41.12k £94.54k £86.97k
Gwariant - Llywodraethu £5.85k £11.24k £17.81k £4.71k £5.79k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £5.61k