LOWDHAM FLOOD ACTION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The protection of the environment for the public benefit, by seeking to improve flood defenses by working and communicating with the community, other similar organisations and relevant authorities to reduce the risk of flooding in the Lowdham and surrounding area, by helping manage the flow of water into, through and out of the village, and giving support to the appropriate authorities in keeping
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2021: CIO registration
- LOWDHAM FLAG (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Terris Cross OBE | Cadeirydd | 08 December 2021 |
|
|
||||
Lisa Sullivan | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Hugh Maurice Hedderly | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Katherine Julia Rae | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63k | £11.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329 | £2.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE LIVING WITHIN THE VICINITY OF THE PARISH OF LOWDHAM AND SURROUNDING AREAS WHO ARE THE VICTIMS OF FLOODING THROUGH SUCH SUPPORT AS THE TRUSTEES DEEM FIT. 2. THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT, BY SEEKING TO IMPROVE FLOOD DEFENCES BY WORKING AND COMMUNICATING WITH THE COMMUNITY, OTHER SIMILAR ORGANISATIONS AND RELEVANT AUTHORITIES TO REDUCE THE RISK OF FLOODING IN THE LOWDHAM AND SURROUNDING AREA, BY HELPING MANAGE THE FLOW OF WATER INTO, THROUGH AND OUT OF THE VILLAGE, AND GIVING SUPPORT TO THE APPROPRIATE AUTHORITIES IN KEEPING THE DRAINAGE INFRASTRUCTURE CLEAR, WELL MAINTAINED AND MONITORED, WITH A VIEW TO MINIMISING THE IMPACT ON HUMAN LIFE AND PROPERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2B
Lambley Road
Lowdham
Nottingham
- Ffôn:
- 07969206292
- E-bost:
- lowdhamflag@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window