Hanes ariannol HEREFORD CATHEDRAL SCHOOL
Rhif yr elusen: 518889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.48m | £9.87m | £10.23m | £11.27m | £12.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.43m | £9.68m | £9.53m | £10.76m | £12.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £438.81k | £332.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.38k | £256.34k | £278.49k | £366.10k | £363.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £92.52k | £432.38k | £40.54k | £235.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.26m | £9.06m | £9.49m | £10.84m | £12.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £363.08k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.32k | £30.49k | £24.18k | £24.63k | £38.69k | |
|
Incwm - Arall | £128.28k | £428.81k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £278.49k | £366.10k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.30m | £9.42m | £9.29m | £10.50m | £12.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.43k | £111.90k | £119.92k | £120.72k | £273.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.29k | £30.80k | £31.96k | £35.97k | £23.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £11.41k | £12.66k | £13.72k | £13.33k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £149.04k | £119.10k | £135.39k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.