ymddiriedolwyr HEREFORD CATHEDRAL SCHOOL
Rhif yr elusen: 518889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Spencer Malconson Jones | Cadeirydd | 04 July 2020 |
|
|
||||||||
LORRAINE MICHAELA ATKINS | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||||||
Jonathan Miles Storey | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||||||
Rev Nicholas Gerard Lowton FRSA | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||||||
Jacquelyne Deval-Reed | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||||||
Jacqueline Millar | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||||||
Jonathan Derek Preece | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
|||||||||
Jonathan Richard Sheldon | Ymddiriedolwr | 18 March 2016 |
|
|||||||||
William John Hanks | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||||
ANDREW TERENCE TEALE BSC | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.