Hanes ariannol CUMBRIA EMMAUS TRUST
Rhif yr elusen: 518972
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £785.31k | £839.56k | £859.65k | £934.25k | £998.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £758.84k | £797.72k | £859.58k | £904.68k | £963.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £291.57k | £229.13k | £207.34k | £313.87k | £383.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.19k | £48.02k | £26.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.75k | £25.22k | £122 | £109 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £777.17k | £810.44k | £808.14k | £904.87k | £989.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.40k | £3.90k | £3.36k | £2.47k | £9.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £48.02k | £26.80k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £109 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £758.84k | £797.72k | £859.58k | £904.68k | £963.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.34k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.