Hanes ariannol RADNORSHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 519021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £394.32k | £510.65k | £506.22k | £779.16k | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.38k | £283.80k | £279.98k | £733.79k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.75k | £135.53k | £417.84k | £579.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £402.87k | £406.11k | £681.87k | £1.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £23.90k | £13.99k | £14.77k | £15.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £67.75k | £71.29k | £63.32k | £76.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.13k | £12.11k | £14.95k | £18.50k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £4.00k | £2.73k | £4.24k | £16.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £201.12k | £64.85k | £35.28k | £421.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £276.21k | £276.86k | £729.86k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £7.59k | £3.12k | £3.93k | £3.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.85k | £8.70k | £12.19k | £12.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £256 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.