HATFIELD WOODHOUSE VILLAGE HALL AND OLD FOLKS CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintaining a building in order to provide modern and safe facilities for organisations, groups and private individuals. Users range from individuals with a particular interest/hobby to the area WI, DMBC, Cycling Club Meets. Hatfield Woodhouse Village Hall offers social, educational and entertainment activities for the general public resident in and around the area of Hatfield Woodhouse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Doncaster
Llywodraethu
- 08 Mawrth 1988: Cofrestrwyd
- HATFIELD WOODHOUSE VILLAGE HALL AND OLD PEOPLES CEN (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Love | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Anushka Price | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Edwin Allen | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
susan convery | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Kathryn Allen | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Russell Leese | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Bronia Minshaw | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Mark Greenwood | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
James Hesketh | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Katherine Mary Weeks | Ymddiriedolwr | 15 November 2015 |
|
|
||||
JOHN BROWN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COLIN HEPWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr IAN ROBERT WEEKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.57k | £45.67k | £30.92k | £35.39k | £53.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.74k | £50.24k | £19.98k | £36.83k | £29.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.50k | £26.14k | £6.02k | £15.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 07 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 08 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST INSTRUMENT DATED 15 OCTOBER 1970
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF HATFIELD WOODHOUSE AND NEIGHBOURHOOD (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS AND IN PARTICULAR FOR USE FOR MEETINGS LECTURES, CLASSES AND OLD FOLKS' CENTRE AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
HATFIELD WOODHOUSE AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HAWTHORNS
CHURCHILL AVENUE
HATFIELD
DONCASTER
DN7 6LU
- Ffôn:
- 01302350570
- E-bost:
- Hatfielddoc@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window