FAITHOUSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Faithouse church activities include holding prayer meetings, faith-based schools, special programs and retreats, weekly public worship meetings, producing and/or distributing media on the christian faith to enlighten others about the christian faith through radio, television, books, magazines and other social media channels, donations and services to the poor or less privileged, pastoral work incl
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Awst 2022: CIO registration
- FAITHOUSE CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine Dewa | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Constance Ngororo | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Ikechukwu Hargley | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Kundai Kerry Anne Denga | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.11k | £40.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.17k | £37.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mehefin 2024 | 138 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Mehefin 2024 | 138 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, FAITH-BASED SCHOOLS, SPECIAL PROGRAMS AND RETREATS, WEEKLY PUBLIC WORSHIP MEETINGS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING MEDIA ON THE CHRISTIAN FAITH TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN FAITH THROUGH RADIO, TELEVISION, BOOKS, MAGAZINES AND OTHER SOCIAL MEDIA CHANNELS, DONATIONS AND SERVICES TO THE POOR OR LESS PRIVILEGED, PASTORAL WORK INCLUDING VISITING THE SICK AND BEREAVED AND OPENING CHURCHES THROUGHOUT ENGLAND TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN RELIGION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 BARNSTAPLE CLOSE
NORTHAMPTON
NN3 3BH
- Ffôn:
- 07402086865
- E-bost:
- faithousechurch@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window