ymddiriedolwyr MORTGAGE ADVICE BUREAU FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1198352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Jane Hill | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Alison Crossley-Mintern | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Esther Dijkstra | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Lucy Tilley | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
Simon Andrew Frankish | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Peter Brodnicki | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Benjamin Thompson | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.