Hanes ariannol NORTH WEST CANCER RESEARCH (INCORPORATING CLATTERBRIDGE CANCER RESEARCH CCR)

Rhif yr elusen: 519357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.54m £2.05m £4.90m £2.90m £2.84m
Cyfanswm gwariant £2.18m £2.11m £3.03m £3.30m £4.18m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £51.37k N/A £365.06k £772.44k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.33m £1.79m £4.64m £2.62m £2.41m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £110.19k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £211.55k £261.50k £256.44k £280.13k £315.94k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £778.37k £1.16m £3.64m £945.45k £644.02k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.63m £1.53m £2.41m £2.54m £3.22m
Gwariant - Ar godi arian £542.74k £588.40k £617.10k £760.30k £953.23k
Gwariant - Llywodraethu £120.43k £93.95k £150.33k £150.43k £149.01k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.34m £1.24m £2.00m £1.96m £2.61m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £33.71k £34.48k £31.38k £29.64k £31.31k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0