Ymddiriedolwyr NORTH WEST CANCER RESEARCH (INCORPORATING CLATTERBRIDGE CANCER RESEARCH CCR)
Rhif yr elusen: 519357

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINE MARY JONES | Cadeirydd | 17 March 2016 |
|
|
||||
Susan Giles | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|||||
Jenny Bowers | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Julie Edler | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Keri Barton | Ymddiriedolwr | 30 January 2025 |
|
|
||||
Joanne Louise Clague | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Stalker | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
John Willis | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Paul Edmund Moonan | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||
Frances Hewison | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Sandeep Anantharaman | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Dr Sharvari Kothari-Short | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Michael FitzGerald Carter | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.