ST PADARNS PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide pre school education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,053 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Ceredigion
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Nicole Pugh-Jenkins | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rhian Lynn Pugh | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Ceri Carter | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Jade Aydogmus | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Michaela Richards | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|||||
Erik Haxell | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Tarnia May Miller | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Enid Teresa Brophy | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Mandy Rowe | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||
Sandra Beckett | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Kari Greengross | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.92k | £111.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.51k | £94.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.05k | £12.05k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Rhagfyr 2024 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Rhagfyr 2024 | 170 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Ebrill 2024 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Ebrill 2024 | 296 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN IN WALES, FOR THE PUBLIC BENEFIT, BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THEIR NEEDS THROUGH HIGH QUALITY CHILDCARE PROVISION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Padarn's Playgroup
LLANBADARN ROAD
ABERYSTWYTH
SY23 1EZ
- Ffôn:
- 01970623289
- E-bost:
- hello@stpadarns.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window