ymddiriedolwyr WEST YORKSHIRE ADHD SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1198903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Holt | Cadeirydd | 13 March 2023 |
|
|
||||
Helen Louise Lehan | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Steven Raymond Brett | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Lewis Terry | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Andrea Dewhurst | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Linda Holmes | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|||||
Christopher Barker | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Michael James Still | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.