FAIRER HOUSING CIO


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
-
Hysbysiad diddymu wrth ddefnyddio'r CIO (gweler y manylion)
Mae'r Comisiwn yn bwriadu diddymu'r CIO hwn dri mis arôl dyddiad yr hysbysiad hwn oni bai y dangosir achos i'r gwrthwyneb. Mae'n rhaid gosod cyflwyniadau ger bron y Comisiwn o fewn tri mis. E-bostiwch eich cyflwyniad i CIOnotices@charitycommission.gov.uk
Nodwch rif yr elusen a rhowch y pennawd 'Cyflwyniad diddymu CIO' ar yr e-bost.
Dyddiad yr Hysbysiad: 20 February 2025
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty by working with those in housing need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amal Ali | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Nimo Askar-Ibrahim | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Zam-Zam Djama | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
RODA IBRAHIM | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.76k | £29.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.51k | £26.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE (I) THE PREVENTION OF POVERTY, IN PARTICULAR BY WORKING WITH THOSE IN POVERTY-RELATED HOUSING NEED TO IDENTIFY AND ADDRESS THE UNDERLYING CAUSES, WHICH MAY INCLUDE RACIAL AND SOCIAL INEQUALITY; AND (II) THE RELIEF OF POVERTY, IN PARTICULAR POVERTY-RELATED HOUSING NEED, BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE. (III) PURSUING SUCH OTHER RELATED CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36-38 Willesden Lane
Kilburn
London
NW6 7ST
- Ffôn:
- 02076244327
- E-bost:
- info@advice4renters.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window