Hanes ariannol GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF LEICESTER

Rhif yr elusen: 519801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48.18k £31.43k £46.78k £83.45k £57.58k
Cyfanswm gwariant £42.35k £27.98k £30.10k £64.42k £57.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A