ymddiriedolwyr Groundwork Yorkshire Limited
Rhif yr elusen: 519846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antony David Nelson | Cadeirydd | 19 January 2021 |
|
|||||
Heena Mahmood | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Alexena Cayless | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Councillor Steven Shaw-Wright | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Gary Williams | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Councillor Paul Ian Wray | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|||||
Nicholas Anthony Robinson | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Dan Wilson | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Trevor Ralph Lincoln | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
JOHN MARTIN READSHAW | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||
Susan Elaine Blezard | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|||||
PETER COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.