Hanes ariannol BESTWOOD ADVICE CENTRE
Rhif yr elusen: 519847
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/08/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.24k | £57.60k | £73.80k | £112.85k | £148.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.84k | £62.98k | £72.11k | £108.92k | £142.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.