Hanes ariannol THE YOUTH ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 519883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £367.94k £440.61k £523.58k £707.64k £833.41k
Cyfanswm gwariant £367.98k £403.93k £517.24k £663.84k £797.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £132.88k £259.80k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £45.39k £63.80k £132.59k £9.32k £10.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £518.67k £697.44k £833.41k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A £4.92k £10.20k £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £517.24k £663.84k £797.33k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £1.98k £1.98k £2.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0