ymddiriedolwyr STOCKPORT AND DISTRICT WORKING LADS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 520116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Hall | Cadeirydd | 04 August 2014 |
|
|||||
JEANETTE LADD | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|||||
Councillor Wendy Meikle | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
DAVID MEANWELL | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Brian Guest | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
||||
John Guest | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
||||
Chris Barber | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|||||
ALEXANDER PAUL FRASER NELSTROP | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|||||
MR S TATTERSALL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.