Hanes ariannol BIRKENHEAD DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 520168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.94k £85.83k £77.93k £127.83k £70.54k
Cyfanswm gwariant £38.75k £62.99k £67.77k £115.08k £82.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £38.86k £16.00k N/A N/A