Hanes ariannol MACCLESFIELD AND CONGLETON DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 520227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £158.54k £64.01k £100.68k £173.98k £170.85k
Cyfanswm gwariant £136.98k £113.79k £88.97k £138.31k £175.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.10k £22.67k £34.17k £5.33k £500